LEVANTE CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 13
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEVANTE CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SA
CIF A87693800
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 23/11/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEVANTE CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEVANTE CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Edo Delgado Annabel | Consejero | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
Edo Delgado Annabel | Apoderado | 16/12/2016 | 20/02/2018 |
Gonzalez Mejias Juan Maria | Secretario | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
Gonzalez Mejias Juan Maria | Consejero | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
Gonzalez Mejias Juan Maria | Apoderado | 16/12/2016 | 20/02/2018 |
Renom Arboix Antonio | Liquidador | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Renom Arboix Antonio | Presidente | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
Renom Arboix Antonio | Consejero | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
Sanchez Olivas Carolina | Apoderado | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
ACTOS BORME DE LEVANTE CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 202, S 8, H M 635961, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 202, S 8, H M 635961, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 202, S 8, H M 635961, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 202, S 8, H M 635961, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 201, S 8, H M 635961, I/A 4 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 200, S 8, H M 635961, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 199, S 8, H M 635961, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 196, S 8, H M 635961, I/A 1 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 13 2º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/11/16
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios profesionales de "fundraising" así como el asesoramiento financiero y estratégico en relación con transacciones que tengan por objeto la adquisición de activos o compañías con una actividad comercial o industrial a toda clase de personas ..
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35375 , F 196, S 8, H M 635961, I/A 1 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28