LESTER OCEAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami de la Geganta, 80
Código Postal 08304
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LESTER OCEAN SL
CIF B66989674
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LESTER OCEAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LESTER OCEAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanes Gracia Ruben Alejandro | Administrador Unico | 26/05/2017 | 03/10/2018 |
Cabanes Gracia Ruben Alejandro | Liquidador | 03/10/2018 | 03/10/2018 |
Pons Serraclara Raul | Administrador Unico | 18/04/2017 | 26/05/2017 |
ACTOS BORME DE LESTER OCEAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
- CL CAMI DE LA GEGANTA Num.80 P.8 PTA.2 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 1 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Dirección:CL ENRIQUE GRANADOS Num.111 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/04/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, SU PARCELACION, URBANIZACION, PROMOCION Y CONSTRUCCION Y LAS DEMAS OPERACIONES PROPIAS DE CARACTER INMOBILIARIO CONSECUENTES O COMPLEMENTARIAS DE AQUELLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45883 , F 137, S 8, H B 501917, I/A 1 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08