LES CONTXITES SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LES CONTXITES SA
CIF A28493377
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LES CONTXITES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LES CONTXITES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabeza De Vaca Y Avial Mercedes | Consejero | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Iñigo | Consejero | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Iñigo | Vicepresidente | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Jaime | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2015 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Jaime | Consejero | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Jaime | Secretario | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Jaime | Liquidador | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Maria Del Dulce Nombre | Presidente | 27/11/2015 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Maria Del Dulce Nombre | Consejero | 25/09/2012 | 26/05/2021 |
Villalonga Cabeza De Vaca Maria Del Dulce Nombre | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2015 | 26/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LES CONTXITES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 11 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 11 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 11 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 11 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 10 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 10 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H M 60616, I/A 10 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 58, S 8, H M 60616, I/A 9 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28