LES BOLETES PARC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre La Punta, 7
Código Postal 46410
Municipio Sueca
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LES BOLETES PARC SL
CIF B98010895
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bonet Llopis Oscar
VINCULACIONES DE LES BOLETES PARC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LES BOLETES PARC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Llopis Oscar | Administrador Unico | 24/06/2015 | 16/01/2018 |
Bonet Llopis Oscar | Apoderado | 03/06/2009 | 16/01/2018 |
Bonet Llopis Oscar | Socio Unico | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Bonet Llopis Oscar | Liquidador Unico | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Bonet Llopis Sergio | Administrador Unico | 03/06/2009 | 24/06/2015 |
Colomar Nacher Minerva | Administrador Unico | 03/06/2009 |
ACTOS BORME DE LES BOLETES PARC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 5 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8848, L 6134, F 185, S 8, H V 127675, I/A 5 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-46