LEP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Josep Cuatrecasas I Arumi, 14
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEP SL
CIF B08462731
Capital Social 1879080.0 Euros
Nombres Anteriores
- LEP SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Barraquer Moner Mercedes
VINCULACIONES DE LEP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barraquer Moner Mercedes | Administrador Solidario | 10/01/2009 | 10/11/2016 |
Barraquer Moner Mercedes | Administrador Unico | 02/02/2015 | 10/11/2016 |
Lopez Llorens Enrique | Administrador Solidario | 10/01/2009 | 02/02/2015 |
Rodriguez Bertolez Gumersindo | Apoderado | 22/08/2011 |
ACTOS BORME DE LEP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 201, S 8, H B 29839, I/A 26 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO: PROMOTORA MEDICA LLORENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 201, S 8, H B 29839, I/A 25 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Capital Anterior: | 1.349.760,00 | Euros |
Aumento de capital: | 529.320,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.879.080,00 | Euros |
Porcentaje: | 39,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 200, S 8, H B 29839, I/A 24 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 200, S 8, H B 29839, I/A 23 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 200, S 8, H B 29839, I/A 23 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
- CL J. CUATRECASES ARUMI Num.14 (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21772 , F 68, S 8, H B 26792, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21772 , F 68, S 8, H B 26792, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Capital Anterior: | 1.098.240,00 | Euros |
Aumento de capital: | 251.520,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.349.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 199, S 8, H B 29839, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Capital Anterior: | 2.379.520,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.281.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.098.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 53,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21949 , F 199, S 8, H B 29839, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08