LEOPOLDO MATA CUENCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ejido Plaza de Toros, 35
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Razón Social LEOPOLDO MATA CUENCA SL
CIF B14903397
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 15/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mata Cuenca Leopoldo
VINCULACIONES DE LEOPOLDO MATA CUENCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEOPOLDO MATA CUENCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Burguillos Carmen | Apoderado | 03/11/2010 | 01/10/2020 |
Mata Cuenca Leopoldo | Liquidador | 01/10/2020 | 01/10/2020 |
Mata Cuenca Leopoldo | Socio Unico | 03/11/2010 | 01/10/2020 |
Mata Cuenca Leopoldo | Administrador Unico | 03/11/2010 | 01/10/2020 |
ACTOS BORME DE LEOPOLDO MATA CUENCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 17, S 8, H CO 30363, I/A 3 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 17, S 8, H CO 30363, I/A 3 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 17, S 8, H CO 30363, I/A 3 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 17, S 8, H CO 30363, I/A 3 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 16, S 8, H CO 30363, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 11, S 8, H CO 30363, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 11, S 8, H CO 30363, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-14
Dirección:C/ EJIDO PLAZA DE TOROS 35 1 C (LUCENA)
Comienzo de operaciones:15/10/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación del comercio, tratando de poner en relación comprador y vendedor o bien en realizar todos los actos de comercio por cuenta de sus comitentes, en todas las fases de la comercialización de toda clase de productos. La compra de chatarra de artículos de joyería con contenido de oro a p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 11, S 8, H CO 30363, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-14