LEONCILLOS SEVILLA INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA ILDEFONSO MARAÑON LAVIN Bl.16 6º 22 - C.P. 4
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social LEONCILLOS SEVILLA INMOBILIARIA SL
CIF B91450924
Capital Social 128524.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEONCILLOS SEVILLA INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEONCILLOS SEVILLA INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daza Durban Carlos | Apoderado | 17/08/2012 | 15/07/2020 |
Fernandez Palacios Carmona Angela Maria Julia | Administrador Unico | 17/08/2012 | 15/07/2020 |
Fernandez Palacios Carmona Angela Maria Julia | Liquidador Unico | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
Fernandez Palacios Carmona Angela | Administrador Unico | 17/08/2012 |
ACTOS BORME DE LEONCILLOS SEVILLA INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 17, S 8, H SE 62196, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5 : El capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 15, S 8, H SE 62196, I/A 6 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
Capital Anterior: | 93.024,00 | Euros |
Aumento de capital: | 35.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 128.524,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 15, S 8, H SE 62196, I/A 6 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 14, S 8, H SE 62196, I/A 5 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-41
- AVDA ILDEFONSO MARAÑON LAVIN Bl.16 6º 22 - C.P. 4 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 14, S 8, H SE 62196, I/A 4 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-41