LEONARDI IBERIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Josep Juan Dòmine, 18
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEONARDI IBERIA SA
CIF A96965082
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEONARDI IBERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEONARDI IBERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bachini Gianni | Apoderado | 02/03/2010 | 28/09/2020 |
Bachini Gianni | Secretario | 11/12/2012 | 28/09/2020 |
Bachini Gianni | Consejero | 11/12/2012 | 28/09/2020 |
Bachini Gianni | Liquidador Unico | 28/09/2020 | 28/09/2020 |
Mancuso Pietro | Presidente | 11/12/2012 | 28/09/2020 |
Mancuso Pietro | Consejero | 11/12/2012 | 28/09/2020 |
Nocentini Franco | Consejero | 10/11/2016 | 28/09/2020 |
Garcia Bosch Eva Maria | Consejero | 11/12/2012 | 10/11/2016 |
Bachini Gianni | Secretario | 02/03/2010 | 11/12/2012 |
Bachini Gianni | Consejero | 02/03/2010 | 11/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEONARDI IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 19 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 19 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 19 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 19 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 19 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 18 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 18 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 18 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-46
- Otras modificaciones estatutarias: Incluir un nuevo Artículo 18-Bis referido a la inclusión dedos nuevas formas de celebración de la Junta General de Accionistas.- .Modificar la redacción del Artículo 21º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 174, S 8, H V 71518, I/A 17 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6611, L 3915, F 173, S 8, H V 71518, I/A 16 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-46