LEON IRUELA ARQUITECTOS SLP - EXTINGUIDA
Provincia Guadalajara
Razón Social LEON IRUELA ARQUITECTOS SLP
CIF B19233691
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 31/01/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEON IRUELA ARQUITECTOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEON IRUELA ARQUITECTOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leon Iruela Jesus | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 19/12/2019 |
Leon Iruela Jesus | Liquidador Solidario | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
Leon Iruela Roberto | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 19/12/2019 |
Leon Iruela Roberto | Liquidador Solidario | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
Leon Iruela Jesus | Administrador Unico | 23/03/2012 |
ACTOS BORME DE LEON IRUELA ARQUITECTOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 104, S 8, H GU 5612, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 104, S 8, H GU 5612, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 104, S 8, H GU 5612, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-19
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 104, S 8, H GU 5612, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 104, S 8, H GU 5612, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-19
- El ejercicio de la profesión de arquitecto técnico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 103, S 8, H GU 5612, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 103, S 8, H GU 5612, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-19
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 103, S 8, H GU 5612, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 103, S 8, H GU 5612, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 103, S 8, H GU 5612, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-19