LENUR MARESME SL - EXTINGUIDA
Municipio Cervelló
Provincia Barcelona
Razón Social LENUR MARESME SL
CIF B60723012
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor UNIAUDIT JRP AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LENUR MARESME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENUR MARESME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENTOR 2040 SL | Administrador Solidario | 20/10/2010 | 04/10/2021 |
Viedma Ponce Raul | REPR.143 RRM | 20/10/2010 | 04/10/2021 |
UNIAUDIT JRP AUDITORES SL | Auditor | 02/02/2009 | 11/11/2014 |
Ponce Diaz Montserrat | Apoderado | 21/01/2013 | |
Viedma Ponce Raul | Administrador Unico | 20/10/2010 |
ACTOS BORME DE LENUR MARESME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 119, S 8, H B 124148, I/A 22 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 118, S 8, H B 124148, I/A 21 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION,DECORACION,REVESTIMIENTOS Y,EN GENERAL TODO LO QUE SE RELACIONE CON LA CONSTRUCCION.LA PROMOCION,CONSTRUCCION Y COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES Y LA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 117, S 8, H B 124148, I/A 20 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 117, S 8, H B 124148, I/A 19 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 117, S 8, H B 124148, I/A 19 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 117, S 8, H B 124148, I/A 18 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08