LENUR AKTIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Molí del Baró, 2
Código Postal 08758
Municipio Cervelló
Provincia Barcelona
Razón Social LENUR AKTIVA SL
CIF B58344953
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor UNIAUDIT JRP AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LENUR AKTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENUR AKTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENTOR 2040 SL | Administrador Solidario | 20/10/2010 | 04/10/2021 |
Viedma Ponce Raul | REPR.143 RRM | 20/10/2010 | 04/10/2021 |
UNIAUDIT JRP AUDITORES SL | Auditor | 03/02/2009 | 11/11/2014 |
Ponce Diaz Montserrat | Apoderado | 21/01/2013 |
ACTOS BORME DE LENUR AKTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 205, S 8, H B 4952, I/A 34 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 204, S 8, H B 4952, I/A 33 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:LENUR OCCIDENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 204, S 8, H B 4952, I/A 32 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION,DECORACION,REVESTIMIENTOS Y,EN GENERAL,TODO LO QUE SE RELACIONE CON LA CONSTRUCCION.LA PROMOCION,CONSTRUCCION Y COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES Y LA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 204, S 8, H B 4952, I/A 31 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 203, S 8, H B 4952, I/A 30 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 203, S 8, H B 4952, I/A 29 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08