LENTE SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moratin, 23
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LENTE SIGLO XXI SL
CIF B91800581
Capital Social 3016.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LENTE SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENTE SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrego Castillo Francisca Maria | Secretario No Consejero | 25/06/2014 | 01/10/2018 |
Culebras De La Fuente Antonio | Apoderado | 29/09/2014 | 01/10/2018 |
Franco Romero Cecilia | Administrador Concursal | 01/12/2014 | 01/10/2018 |
Culebras De La Fuente Antonio | Consejero | 25/06/2014 | 25/11/2015 |
Culebras De La Fuente Antonio | Consejero Delegado | 25/06/2014 | 25/11/2015 |
James Escobar Antonio | Consejero | 03/03/2009 | 25/11/2015 |
James Escobar Antonio | Presidente | 25/06/2014 | 25/11/2015 |
Nuñez Aguilar Jose Antonio | Consejero | 03/03/2009 | 25/11/2015 |
OCULAR CENTER SL | Consejero | 03/03/2009 | 25/11/2015 |
Oliveros Calero Maria Del Rosario | Consejero | 03/03/2009 | 25/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LENTE SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LENTE SIGLO XXI SL
Nif:B91800581
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Fecha de Resolución:20/09/2018
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82106
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-41
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Fecha de Resolución:10/09/2014
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82106
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LENTE SIGLO XXI SL
Nif:B91800581
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE CONCLUSION DEL CONCURSO, EL CESE DE LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION, EL CESE DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL, LA EXTINCION Y CANCELACION DE TODOS LOS ASIENTOS REGISTRALES,
Fecha de Resolución:20/09/2018
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82106
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LENTE SIGLO XXI SL
Nif:B91800581
Sentencia de calificación del concurso. Culpable
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE la CALIFICACION COMO CULPABLE DEL CONCURSO de la sociedad de esta hoja, así como la INHABILITACION DE DON ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, PARA ADMINISTRAR BIENES AJENOS, DURANTE UN PERIODO DE DOS AÑOS. Inhabilitados: Fecha 17/05/2020. Tiempo: Años 2, meses 00, dias 00, NIF 50022854Q. CULEBRAS DE LA FUENTE ANTONIO
Fecha de Resolución:17/05/2018
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82106
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/06/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 10 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LENTE SIGLO XXI SL
Nif:B91800581
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fecha de Resolución:30/05/2016
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82106
Inscripción:
9
Fecha Inscripción14/11/2016
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 88, S 8, H SE 82106, I/A 9 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-41
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 87, S 8, H SE 82106, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LENTE SIGLO XXI SL
Nif:B91800581
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Parte Dispositiva:
FINALIZACION DE LA FASE COMUN, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION. Y CESE DE LOS ADMINISTRADORES
Fecha de Resolución:28/09/2015
Número Procedimiento Concursal:1642/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5053
Libro:
0
Folio:
87
Hoja:
8-82106
Inscripción:
8
Fecha Inscripción25/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 87, S 8, H SE 82106, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053 , F 87, S 8, H SE 82106, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-41