LENKO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda America, 6
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LENKO SA
CIF A28281079
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.lenko.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor ANEFISA SL
VINCULACIONES DE LENKO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENKO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANEFISA SL | Auditor | 10/01/2012 | 13/06/2016 |
Garcia Gomez Jorge-santiago | Apoderado | 24/06/2010 | 13/06/2016 |
Querol Garcia Maria Teresa | Apoderado | 24/06/2010 | 13/06/2016 |
Sandoval Abad Antonio | Auditor | 18/05/2011 | 13/06/2016 |
Villa Cabañas Valentin | Liquidador | 14/08/2014 | 13/06/2016 |
Villa Cabañas Valentin | Apoderado | 24/06/2010 | 13/06/2016 |
Delgado Querol Maria Teresa | Consejero | 10/01/2012 | 14/08/2014 |
Querol Garcia Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 14/08/2014 | 14/08/2014 |
Querol Garcia Maria Teresa | Presidente | 24/06/2010 | 14/08/2014 |
Querol Garcia Maria Teresa | Consejero | 24/06/2010 | 14/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LENKO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 185, S 8, H M 46182, I/A 34 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 185, S 8, H M 46182, I/A 34 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 185, S 8, H M 46182, I/A 34 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 184, S 8, H M 46182, I/A 33 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 184, S 8, H M 46182, I/A 33 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 184, S 8, H M 46182, I/A 33 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 183, S 8, H M 46182, I/A 32 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: 19. ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 183, S 8, H M 46182, I/A 32 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 183, S 8, H M 46182, I/A 32 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 183, S 8, H M 46182, I/A 32 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28