LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR SA - EXTINGUIDA
Razón Social LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR SA
CIF A78456076
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lobo Lopez De Molina Fernando | Administrador Unico | 03/05/2022 | 04/07/2024 |
Lobo Lopez De Molina Maria Jesus | Apoderado | 18/04/2017 | 04/07/2024 |
Medina Sanchez Juan Manuel Medina Sanchez | Auditor | 18/05/2023 | 04/07/2024 |
Minguito Perez Jose | Liquidador | 04/07/2024 | 04/07/2024 |
Lobo Romero Fernando Maria | Administrador Unico | 06/06/2012 | 03/05/2022 |
ACTOS BORME DE LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75724, I/A 16 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75724, I/A 16 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75724, I/A 16 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75724, I/A 16 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
- Otras modificaciones estatutarias: 11.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 196, S 8, H M 75724, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 196, S 8, H M 75724, I/A 14 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 196, S 8, H M 75724, I/A 13 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 196, S 8, H M 75724, I/A 13 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 193, S 8, H M 75724, I/A 12 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 193, S 8, H M 75724, I/A 11 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28