LEITER MONTAJES INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social LEITER MONTAJES INDUSTRIALES SL
CIF B62475397
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Auditor PROAUDIT SL
VINCULACIONES DE LEITER MONTAJES INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEITER MONTAJES INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROAUDIT SL | Auditor | 24/04/2014 | 24/10/2017 |
PROAUDIT SL | Auditor | 13/12/2010 | 24/10/2017 |
PROAUDIT SL | Auditor | 29/11/2012 | 24/10/2017 |
PROAUDIT SLP | Auditor | 26/01/2009 | 24/10/2017 |
PROAUDIT SLP | Auditor | 14/01/2010 | 24/10/2017 |
Viñuales Lapena Carlos | Administrador Concursal | 04/03/2014 | 24/10/2017 |
Planas Sauter Jordi | Administrador Unico | 24/04/2013 | 04/03/2014 |
ALBADA 2000 SL | Consejero | 24/04/2013 | |
Garcia Saavedra Y Orejon Julio | Secretario No Consejero | 24/04/2013 | |
Lancuentra Forns Antonio | V-SEC NO CON | 24/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEITER MONTAJES INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 180, S 8, H B 227379, I/A 26 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 880/2013, AUTO FIRME DE FECHA 26/09/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 180, S 8, H B 227379, I/A 26 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 180, S 8, H B 227379, I/A 26 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
- JUZGADO SOCIAL 19 DE MADRID, RESOLUCION FIRME DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2016, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 180, S 8, H B 227379, I/A 25 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 880/2013, AUTO FIRME DE FECHA 08/09/2014, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 180, S 8, H B 227379, I/A 24 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 179, S 8, H B 227379, I/A 23 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 178, S 8, H B 227379, I/A 22 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 880/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/12/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 178, S 8, H B 227379, I/A 22 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 178, S 8, H B 227379, I/A 22 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37318 , F 178, S 8, H B 227379, I/A 22 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08