LEIGHTON INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Corregidor Escofet, 89
Código Postal 25005
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEIGHTON INVERSIONS SL
CIF B25737578
Capital Social 195913.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANKAEMPA SL
VINCULACIONES DE LEIGHTON INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEIGHTON INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANKAEMPA SL | Socio Unico | 12/11/2015 | 21/01/2016 |
ANKAEMPA SL | Socio único | 21/01/2016 | |
Dalmau Clua Jordi | Administrador Unico | 03/02/2012 | 21/01/2016 |
ZANDER INVEST SL | Administrador Unico | 11/01/2012 | 03/02/2012 |
ACTOS BORME DE LEIGHTON INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 64, S 8, H L 25904, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 64, S 8, H L 25904, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 64, S 8, H L 25904, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 64, S 8, H L 25904, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-25
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 192.913,00 | Euros |
Capital Actual: | 195.913,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.430,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 62, S 8, H L 25904, I/A 3 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-25
- C/ CORREGIDOR ESCOFET 89 1 (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 62, S 8, H L 25904, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 62, S 8, H L 25904, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 62, S 8, H L 25904, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 58, S 8, H L 25904, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-25
Dirección:AVDA ROVIRA ROURE 153 (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:16/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La realización de operaciones inmobiliarias en toda su amplitud, y en especial la promoción, compra, venta, enajenación y adquisición, por cualquier título, de inmuebles o fincas, tanto rústicas como urbanas, la explotación directa o indirecta, incluso en arrendamiento de inmuebles rústicas y urb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 58, S 8, H L 25904, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-25