LEGAZ INGENIERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Castaño, 6
Código Postal 30002
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEGAZ INGENIERIA SL
CIF B73679565
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alfonso Legaz Cano
VINCULACIONES DE LEGAZ INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEGAZ INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Legaz Cano | Apoderado | 10/08/2010 | 30/06/2021 |
Alfonso Legaz Cano | Socio Unico | 19/07/2010 | 30/06/2021 |
Alfonso Legaz Garcia | Administrador Unico | 19/07/2010 | 30/06/2021 |
Alfonso Legaz Garcia | Liquidador Unico | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
ACTOS BORME DE LEGAZ INGENIERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 1 b (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 191, S 8, H MU 74006, I/A A (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 191, S 8, H MU 74006, I/A 2 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 190, S 8, H MU 74006, I/A 1 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-30