LEDSOLUTIONS ENTERPRISES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santos Olivera, 30
Código Postal 24005
Municipio León
Provincia León
Razón Social LEDSOLUTIONS ENTERPRISES SL
CIF B24574790
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 13/02/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Carnero Maria De Los Angeles
VINCULACIONES DE LEDSOLUTIONS ENTERPRISES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEDSOLUTIONS ENTERPRISES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Carnero Maria De Los Angeles | Socio Unico | 16/11/2012 | 03/08/2018 |
Martinez Carnero Maria De Los Angeles | Administrador Unico | 16/11/2012 | 03/08/2018 |
Martinez Carnero Maria De Los Angeles | Socio único | 03/08/2018 | |
Martinez Carnero Maria De Los Angeles | Liquidador | 03/08/2018 | 03/08/2018 |
Lopez Bahillo Javier | Administrador Solidario | 16/11/2012 | |
Martinez Carnero Maria De Los Angeles | Administrador Solidario | 16/11/2012 | |
Quijano Ahijado Manuel | Administrador Solidario | 16/11/2012 |
ACTOS BORME DE LEDSOLUTIONS ENTERPRISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-24
- Se conostata el código C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 4643
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-24
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 2 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 2 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 2 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 131, S 8, H LE 18890, I/A 2 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-15-24