LED 2424 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Ebro, 15
Código Postal 28947
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LED 2424 SL
CIF B86153491
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 26/01/2011
Página Web www.2424.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario Liu Qin Alvaro
VINCULACIONES DE LED 2424 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LED 2424 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liu Qin Alvaro | Socio Unico | 18/11/2014 | 27/12/2017 |
Liu Qin Alvaro | Administrador Unico | 18/11/2014 | 27/12/2017 |
Liu Qin Alvaro | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
Li Wei | Administrador Unico | 26/02/2011 | 18/11/2014 |
ACTOS BORME DE LED 2424 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
- C/ RIO EBRO, NUMERO 15 (FUENLABRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 3 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 203, S 8, H M 514090, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 200, S 8, H M 514090, I/A 1 (26/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Dirección:C/ POETA JOSE HIERRO 1, - PLANTA 2&, OFICINA 35 (PINTO)
Comienzo de operaciones:26/01/11
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR, MENOR IMPORTACION, EXPORTACION Y FABRICACION DE TODO TIPO DE ARTICULOS DE REGALO, ARTICULOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS , CINTASDE VIDEO Y AUDIO, CALZADO, PRENDAS DE VESTIR, PIELES, ARTICULOS DE CUERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28554 , F 200, S 8, H M 514090, I/A 1 (26/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28