LECTOASTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Perez de la Sala, 29
Código Postal 33007
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social LECTOASTUR SL
CIF B74070541
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 01/04/2003
VINCULACIONES DE LECTOASTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LECTOASTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Vicente Vito | Liquidador | 19/01/2017 | 14/02/2022 |
Fernandez Perez Maria Isabel | Administrador Unico | 19/01/2017 | |
Garcia Fernandez Maria Isabel | Apoderado | 20/09/2011 | 10/11/2016 |
Garcia Fernandez Vicente Vito | Apoderado | 05/04/2016 |
ACTOS BORME DE LECTOASTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-33
- Se declara a la sociedad en situación de insolvencia parcial, insolvencia entendida a todos los efectos como provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 12 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 11 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 11 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 11 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 107, S 8, H AS 28617, I/A 10 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 106, S 8, H AS 28617, I/A 9 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-33
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 106, S 8, H AS 28617, I/A 8 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 106, S 8, H AS 28617, I/A 7 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-33