LECHES Y MATERIAS PRIMAS DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DESARROLLO B 8 - PARQUE EMPRESARIAL
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social LECHES Y MATERIAS PRIMAS DEL SUR SL
CIF B91938506
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LECHES Y MATERIAS PRIMAS DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LECHES Y MATERIAS PRIMAS DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamez Delgado Jose | Administrador Unico | 28/12/2012 | 25/01/2023 |
Jose Gamez Delgado | Liquidador | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Jose Gamez Delgado | Administrador Unico | 25/01/2023 | |
Belloso Ramirez Francisca | Administrador Solidario | 01/07/2011 | 28/12/2012 |
COMERCIAL GANADERA CAMPIÑA SL | Administrador Solidario | 01/07/2011 | 28/12/2012 |
ACTOS BORME DE LECHES Y MATERIAS PRIMAS DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 41, S 8, H CA 44261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 41, S 8, H CA 44261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 41, S 8, H CA 44261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 41, S 8, H CA 44261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
- C/ DESARROLLO B 8 - PARQUE EMPRESARIAL (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 40, S 8, H CA 44261, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-11
- La promoción, construcción, compraventa, arrendamiento o explotación por cualquier otro título de parcelaciones, urbanizaciones, viviendas, apartamentos, chales, dúplex, locales comerciales, almacenes, naves industriales o cualquier otro tipo de bienes y realizaciones inmboliarias incluso de viviend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 40, S 8, H CA 44261, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 40, S 8, H CA 44261, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 40, S 8, H CA 44261, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 40, S 8, H CA 44261, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-11
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de CADIZ.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393 , F 160, S 8, H SE 90100, I/A 1 A (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-41