LEAN ENGINEERS-PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Brava, 53
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEAN ENGINEERS-PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIA SL
CIF B85645018
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEAN ENGINEERS-PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEAN ENGINEERS-PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molla Alborch Jose Ramon | Administrador Solidario | 17/11/2009 | 16/11/2017 |
Molla Alborch Jose Ramon | Liquidador Solidario | 16/11/2017 | 16/11/2017 |
Perez Diego Pedro Pablo | Administrador Solidario | 16/11/2017 | |
Perez Diego Pedro Pablo | Liquidador Solidario | 16/11/2017 | 16/11/2017 |
Perez Diez Pedro Pablo | Administrador Solidario | 17/11/2009 | 16/11/2017 |
Lopez Diez Inmaculada | Administrador Solidario | 27/04/2009 | 17/11/2009 |
Tejedor Martin Maria Nieves | Administrador Solidario | 27/04/2009 | 17/11/2009 |
ACTOS BORME DE LEAN ENGINEERS-PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 92, S 8, H M 479794, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 92, S 8, H M 479794, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 92, S 8, H M 479794, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 92, S 8, H M 479794, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- C/ COSTA BRAVA, 53, 4ºA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 91, S 8, H M 479794, I/A 4 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
- Otras modificaciones estatutarias: 24. Administración y Representacion.- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24º Y 34º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 91, S 8, H M 479794, I/A 4 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
- SUBSANACION DE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 2&, ENCUANTO AL SEGUNDO APELLIDO DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO NOMBRADO DON PEDRO PABLO PEREZ, SIENDO EL CORRECTO "DIEGO" NO "DIEZ", COMO FIGURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 91, S 8, H M 479794, I/A 3 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-113-28
- C/ ENRIQUE GRANADOS, 4 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 91, S 8, H M 479794, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26624 , F 91, S 8, H M 479794, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28