LEALAS 7 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paraiso, S/N
Código Postal 11405
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social LEALAS 7 SL
CIF B11848025
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Estudio De Arquitectura Juan Manuel Sanchez Del Po
VINCULACIONES DE LEALAS 7 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEALAS 7 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estudio De Arquitectura Juan Manuel Sanchez Del Po | Socio Unico | 16/09/2009 | 30/07/2020 |
Sanchez Del Pozo Grosso Juan Manuel | Administrador Unico | 16/09/2009 | 30/07/2020 |
Lobato Parra Isabel Maria | Administrador Mancomunado | 16/09/2009 | |
Sanchez Del Pozo Grosso Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 16/09/2009 |
ACTOS BORME DE LEALAS 7 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 148, S 8, H CA 32868, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 148, S 8, H CA 32868, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 148, S 8, H CA 32868, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-11
- C/ PARAISO SIN NUMERO, ED JEREZ 74, PLANTA 1º, LOC (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 148, S 8, H CA 32868, I/A 3 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 147, S 8, H CA 32868, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 147, S 8, H CA 32868, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 147, S 8, H CA 32868, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 147, S 8, H CA 32868, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-11