LEADING DESIRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Puigdorfila, 2
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEADING DESIRES SL
CIF B65189821
Capital Social 1252700.0 Euros
Fecha de Constitución 06/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEADING DESIRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEADING DESIRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buckley Peter | Liquidador | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
Buckley Peter | Socio único | 31/05/2018 | |
Buckley Peter | Administrador Unico | 31/05/2018 | |
Buckley Peter Guy Wilson | Apoderado | 31/05/2018 | |
Peter Buckley | Administrador Unico | 13/01/2010 | 31/05/2018 |
Peter Guy Wilson Buckley | Apoderado | 04/03/2010 | 31/05/2018 |
Stella Maxine Ballard | Apoderado | 04/03/2010 | 31/05/2018 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 20/10/2009 | 13/01/2010 |
ACTOS BORME DE LEADING DESIRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 64, S 8, H PM 70789, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 64, S 8, H PM 70789, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 64, S 8, H PM 70789, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 64, S 8, H PM 70789, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 64, S 8, H PM 70789, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
- C/ CA'N PUIGDORFILA 2 1 B (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 63, S 8, H PM 70789, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificación del Artículo 6º de los Estatutos como consecuencia del traslado de domicilio a Palma de Mallorca.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 63, S 8, H PM 70789, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Capital Anterior: | 253.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 999.694,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.252.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 395,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 153, S 8, H B 386350, I/A 6 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08