LEADING ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO LA AGUERA S/N
Código Postal 39409
Municipio San Felices de Buelna
Provincia Cantabria
Razón Social LEADING ARAGON SL
CIF B39757182
Capital Social 1163000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEADING ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEADING ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Jose Emilio | Administrador Unico | 24/10/2012 | 05/04/2022 |
Alonso Gonzalez Jose Emilio | Liquidador Unico | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
LEADING ENTERPRISES SL | Socio Unico | 24/10/2012 | 10/01/2022 |
ACTOS BORME DE LEADING ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 203, S 8, H S 23641, I/A 2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 201, S 8, H S 23641, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 201, S 8, H S 23641, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-39
Dirección:BARRIO LA AGUERA S/N (SAN FELICES DE BUELNA)
Comienzo de operaciones:29/12/11
Capital:1.163.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos. Fabricación de productos plásticos por inyección, su comercialización y venta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 201, S 8, H S 23641, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-39