LEADERSHIP ARENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 272
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEADERSHIP ARENA SL
CIF B67218677
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEADERSHIP ARENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEADERSHIP ARENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Patrizia La Daga | Administrador Unico | 20/01/2022 | 12/12/2023 |
Patrizia La Daga | Liquidador | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
Daniele Vigano | Consejero | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Daniele Vigano | Presidente | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Patrizia La Daga | Consejero Delegado | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Patrizia La Daga | Consejero | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Pietro Rocca | Consejero Delegado | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Pietro Rocca | Consejero | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
Pietro Rocca | Secretario | 22/05/2018 | 20/01/2022 |
ACTOS BORME DE LEADERSHIP ARENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA PATRIZIA LA DAGA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 3, S 8, H B 519460, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 1, S 8, H B 519460, I/A 1 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Dirección:CL MALLORCA NUM.272 P.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:09/05/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL DISEÑO Y CREACION DE PAGINAS WEB, INCLUIDO SUS CONTENIDOS, PROPIA Y O DE TERCEROS. PROMOCION PUBLICITARIA EN INTERNET POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. LA FABRICACION DE PRODUCTO Y CONTENIDOS IMPRESO EN PAPEL, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46423 , F 1, S 8, H B 519460, I/A 1 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08