LEADER TRAILER RENTAL ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Alqueria de Culla, 4
Código Postal 46910
Municipio Alfafar
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEADER TRAILER RENTAL ESPAÑA SL
CIF B73698821
Capital Social 106000.0 Euros
Actividad Alquiler de camiones
Fecha de Constitución 14/01/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario KRONE FLEET ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE LEADER TRAILER RENTAL ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEADER TRAILER RENTAL ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Karl Heinz Schweer | Administrador Solidario | 13/12/2012 | 23/10/2013 |
KRONE FLEET ESPAÑA SL | Socio Unico | 24/09/2013 | 23/10/2013 |
Rafael Sanchez Garcia | Administrador Solidario | 13/12/2012 | 23/10/2013 |
Francisco Alarcon Baños | Secretario | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
Francisco Alarcon Baños | Consejero | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
Juan Antonio Lorente Bas | Presidente | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
Juan Antonio Lorente Bas | Consejero Delegado | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
Juan Antonio Lorente Bas | Consejero | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
Lt Rental Gmbh | Consejero | 31/01/2011 | 13/12/2012 |
ACTOS BORME DE LEADER TRAILER RENTAL ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9575, L 6857, F 65, S 8, H V 152072, I/A 4 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9575, L 6857, F 65, S 8, H V 152072, I/A 4 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9575, L 6857, F 65, S 8, H V 152072, I/A 3 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-46
- PLAZA ALQUERIA DE CULLA 4 - OFICINA 501 (ALFAFAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9575, L 6857, F 65, S 8, H V 152072, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 212, S 8, H MU 75054, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-30
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 106.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 212, S 8, H MU 75054, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 212, S 8, H MU 75054, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 212, S 8, H MU 75054, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-30
- CRRIL DE LA CONDESA 58 1º - OFICINA 8, TORRE PROCO (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 212, S 8, H MU 75054, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 210, S 8, H MU 75054, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-30