LE. MAR. BI. EL. SL - EXTINGUIDA
Municipio Ciutadella de Menorca
Provincia Illes Balears
Razón Social LE. MAR. BI. EL. SL
CIF B57009516
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LE. MAR. BI. EL. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LE. MAR. BI. EL. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bianca Maria Fama | Liquidador Solidario | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
Bianca Maria Fama | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
Cerda Pons Juan Jose | Apoderado | 26/09/2023 | 07/11/2023 |
Elena Fama | Liquidador Solidario | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
Elena Fama | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
Fama Bianca Maria | Administrador Solidario | 02/10/2018 | 07/11/2023 |
Fama Elena | Administrador Solidario | 02/10/2018 | 07/11/2023 |
Maria Ludovica Pampaloni | Liquidador Solidario | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
Maria Ludovica Pampaloni | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
Pampaloni Maria Ludovica | Administrador Solidario | 02/10/2018 | 07/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LE. MAR. BI. EL. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 109, S 8, H IM 3270, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 109, S 8, H IM 3270, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 109, S 8, H IM 3270, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 109, S 8, H IM 3270, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 109, S 8, H IM 3270, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 108, S 8, H IM 3270, I/A 5 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-07
- Se rectifica la denominación social quedando como sigue: "LE. MAR. BI. EL. SOCIEDAD LIMITADA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 106, S 8, H IM 3270, I/A 1 (18/05/2000)
CVE: BORME-A-2018-205-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 108, S 8, H IM 3270, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 108, S 8, H IM 3270, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 108, S 8, H IM 3270, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-07