LDV PEDROSO SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social LDV PEDROSO SL
CIF B91011940
Nombres Anteriores
- LUZ DE VIENTO SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario EOLICA NAVARRA SL
VINCULACIONES DE LDV PEDROSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LDV PEDROSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amatriain Mendez Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2011 | 21/01/2014 |
Aranguren Herrera Sergio | Apoderado Solidario | 11/06/2011 | 21/01/2014 |
Dean Ferrer Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2011 | 21/01/2014 |
EOLICA NAVARRA SL | Socio Unico | 14/06/2011 | 21/01/2014 |
Erviti Cubillo Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2011 | 21/01/2014 |
Oliver Gomez Antonio Jesus | Liquidador Solidario | 21/01/2014 | 21/01/2014 |
Oliver Gomez Antonio Jesus | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | 21/01/2014 |
Oliver Gomez Mariano | Liquidador Solidario | 21/01/2014 | 21/01/2014 |
Oliver Gomez Mariano | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | 21/01/2014 |
Oliver Gomez Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2011 | 21/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LDV PEDROSO SL
Empresa: LUZ DE VIENTO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5815 , F 194, S 8, H SE100217, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Empresa: LUZ DE VIENTO SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5815 , F 194, S 8, H SE100217, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Empresa: LUZ DE VIENTO SL
Dirección:C/ LAS CRUZADAS 1 1 A - - CODIGO POSTAL 41013- (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:10/10/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad: A.- La participación, planificación, construcción, desarrollo, gestión, arrendamiento y compra y venta de proyectos, equipos, parques y terrenos para la producción de energía renovable.- B.- La compraventa, intermediación, administración, explotación, comercializ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5815 , F 194, S 8, H SE100217, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 14 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 14 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 14 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 14 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 14 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: LUZ DE VIENTO SL
- LDV PEDROSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 13 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Empresa: LUZ DE VIENTO SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 29, S 8, H SE 38382, I/A 13 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41