LDM METALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG NOAIN-ESQUIROZ, CALLE T 21
Código Postal 31191
Municipio Galar
Provincia Navarra
Razón Social LDM METALIA SL
CIF B71062392
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 14/04/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LDM METALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LDM METALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Fortuna Isidoro | Liquidador Solidario | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
Jimenez Fortuna Isidoro | Administrador Solidario | 30/01/2015 | 21/01/2020 |
Zuazola Agesta Oscar | Liquidador Solidario | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
Zuazola Agesta Oscar | Administrador Solidario | 30/01/2015 | 21/01/2020 |
Sarcinelli Schrader Pedro Jose | Administrador Unico | 28/05/2014 | 30/01/2015 |
Jimenez Fortuna Isidoro | Administrador Solidario | 16/05/2011 | 28/05/2014 |
Zuazola Agesta Oscar | Administrador Solidario | 16/05/2011 | 28/05/2014 |
ACTOS BORME DE LDM METALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 3 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 3 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 182, S 8, H NA 31116, I/A 3 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
- RATIFICAR la gestión de actos desarrollados por los administradores cesados durante su mandato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 181, S 8, H NA 31116, I/A 2 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 181, S 8, H NA 31116, I/A 2 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31