LAZARO & CORNELIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Avellanos, 4
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAZARO & CORNELIA SL
CIF B09528217
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LAZARO & CORNELIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAZARO & CORNELIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manso Melgosa Maria Beatriz | Administrador Unico | 05/06/2014 | 08/01/2021 |
Manso Melgosa Maria Beatriz | Liquidador Unico | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Plaza Ayala Maria Angeles | Administrador Unico | 15/09/2011 | 05/06/2014 |
ACTOS BORME DE LAZARO & CORNELIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
- Otras modificaciones estatutarias: 28. - Fijación de retribución a los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 153, S 8, H BU 14242, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 151, S 8, H BU 14242, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-09
Dirección:C/ AVELLANOS 4 (BURGOS)
Comienzo de operaciones:22/08/11
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Comercio de todo tipo de ropa infantil y sus complementos, de muebles parael hogar, de productos textiles, alfombras, prendas de vestir y tocado, delenceria y corseteria, de calzado, artículos de piel e imitación, cinturos, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje,y todo tipo de juguetes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 151, S 8, H BU 14242, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-09