LAYETANA NEWCO VEINTITRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mestre Nicolau, 19
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LAYETANA NEWCO VEINTITRES SL
CIF B63792071
Capital Social 25614.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/03/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LAYETANA NEWCO VEINTITRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAYETANA NEWCO VEINTITRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bondia Font Jose | Administrador Mancomunado | 10/09/2009 | 17/12/2010 |
Bondia Font Jose | Administrador Unico | 10/09/2009 | 17/12/2010 |
Bondia Font Jose | Liquidador | 17/12/2010 | 17/12/2010 |
Fonts Cavestany Ignacio | Apoderado | 02/11/2009 | |
ESCUFERR 2010 SL | Administrador Unico | 10/09/2009 | |
Iglesia Omist Fernando | REPR.143 RRM | 10/09/2009 | 10/09/2009 |
Laffitte Orti Alfredo | REPR.143 RRM | 10/09/2009 | |
LAYETANA NEWCO TREINTA Y SEIS SL | Administrador Mancomunado | 10/09/2009 | 10/09/2009 |
Mercade Vila Santiago | REPR.143 RRM | 10/09/2009 | 10/09/2009 |
SDI INMOINVEST 2005 SA | Administrador Mancomunado | 10/09/2009 | 10/09/2009 |
ACTOS BORME DE LAYETANA NEWCO VEINTITRES SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 67, S 8, H B 299011, I/A 19 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 67, S 8, H B 299011, I/A 19 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 67, S 8, H B 299011, I/A 19 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 67, S 8, H B 299011, I/A 18 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-08
Capital Anterior: | 1.218.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.192.386,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.614,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 66, S 8, H B 299011, I/A 17 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 66, S 8, H B 299011, I/A 16 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 66, S 8, H B 299011, I/A 16 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08