LAYAL ASESORES Y CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Stuart, 152
Código Postal 28300
Municipio Aranjuez
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAYAL ASESORES Y CONSULTORES SL
CIF B86464989
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 17/05/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAYAL ASESORES Y CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAYAL ASESORES Y CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanmartin Perez Carlos Jose | Administrador Solidario | 05/06/2019 | 09/01/2023 |
Sanmartin Perez Enrique | Administrador Solidario | 05/06/2019 | 09/01/2023 |
Sanmartin Perez Enrique | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Gonzalez Siguero Miguel Angel | Administrador Unico | 10/12/2013 | 05/06/2019 |
Sanmartin Perez Carlos Jose | Administrador Unico | 02/06/2012 | 10/12/2013 |
ACTOS BORME DE LAYAL ASESORES Y CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 114, S 8, H M 539164, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 114, S 8, H M 539164, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 114, S 8, H M 539164, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 114, S 8, H M 539164, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- C/ STUART 152 - LOCAL 7 INTERIOR (ARANJUEZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 113, S 8, H M 539164, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28