LAWRENCE INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLO 56 1 - EDIFICIO LOS PATIOS FINCA NUMER
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social LAWRENCE INVESTIGACIONES AIE
CIF V76818517
Capital Social 653833.69 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario ABAC THERAPEUTICS SLU
VINCULACIONES DE LAWRENCE INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAWRENCE INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAC THERAPEUTICS SLU | Socio Unico | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | 25/01/2022 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | 25/01/2022 |
Parra Farre Joan | Administrador Unico | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Parra Farre Joan | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
ACTOS BORME DE LAWRENCE INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H TF 64100, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H TF 64100, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H TF 64100, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H TF 64100, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H TF 64100, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Capital Anterior: | 262.866,59 | Euros |
Aumento de capital: | 390.967,10 | Euros |
Capital Actual: | 653.833,69 | Euros |
Porcentaje: | 148,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 95, S 8, H TF 64100, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 94, S 8, H TF 64100, I/A 6 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 94, S 8, H TF 64100, I/A 6 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 94, S 8, H TF 64100, I/A 6 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 262.766,59 | Euros |
Capital Actual: | 262.866,59 | Euros |
Porcentaje: | 262.766,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 93, S 8, H TF 64100, I/A 4 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-38