LAW TOOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Gadea, 1
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAW TOOL SL
CIF B54705157
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Abbad Bordiu Crespo Marcos
VINCULACIONES DE LAW TOOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAW TOOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Abbad Bordiu Crespo Marcos | Administrador Unico | 03/05/2013 | 20/05/2022 |
De Abbad Bordiu Crespo Marcos | Socio Unico | 03/05/2013 | 20/05/2022 |
De Abbad Bordiu Crespo Marcos | Liquidador | 20/05/2022 | 20/05/2022 |
ACTOS BORME DE LAW TOOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º. Nombramiento, duración, prohibición de competencia y retribución.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 2 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-03
Dirección:C/ DOCTOR GADEA 1 18º E (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:02/05/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de gestión y administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 118, S 8, H A 134690, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-03