LAVANDERIA MARIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Ciutadella de Menorca
Provincia Illes Balears
Razón Social LAVANDERIA MARIN SL
CIF B07762560
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LAVANDERIA MARIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAVANDERIA MARIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerda Pons Juan Jose | Administrador Unico | 24/01/2023 | 26/02/2024 |
FAMILIA MARIN VALLS MENORCA SL | Socio Unico | 11/01/2024 | 26/02/2024 |
Marin Valls Jose | Administrador Unico | 20/05/2014 | 24/01/2023 |
Marin Valls Jaime | Administrador Solidario | 20/05/2014 | |
Marin Valls Jose | Administrador Solidario | 20/05/2014 | |
Marin Valls Eduardo | Administrador Solidario | 11/09/2012 |
ACTOS BORME DE LAVANDERIA MARIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 22, S 8, H IM 2682, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 22, S 8, H IM 2682, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 22, S 8, H IM 2682, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 22, S 8, H IM 2682, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 22, S 8, H IM 2682, I/A 5 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 21, S 8, H IM 2682, I/A 4 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 21, S 8, H IM 2682, I/A 4 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 21, S 8, H IM 2682, I/A 3 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 21, S 8, H IM 2682, I/A 3 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 21, S 8, H IM 2682, I/A 3 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-07