LAURISILVA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAURISILVA CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/04/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LAURISILVA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAURISILVA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Hernandis Moreno Enrique | Liquidador Solidario | 06/03/2020 | 06/03/2020 |
Hernandis Moreno Enrique | Presidente | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Hernandis Moreno Enrique | Consejero Delegado | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Hernandis Moreno Enrique | Consejero | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Hernandis Zamorano Enrique Luis | Consejero | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Hernandis Zamorano Luis | Consejero | 12/05/2014 | 06/03/2020 |
Martin Nieto Agustin | Vicesecretario No Consejero | 15/07/2015 | 06/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAURISILVA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 141, S 8, H M 580197, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 141, S 8, H M 580197, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 141, S 8, H M 580197, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 141, S 8, H M 580197, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 141, S 8, H M 580197, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 140, S 8, H M 580197, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 140, S 8, H M 580197, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 140, S 8, H M 580197, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 140, S 8, H M 580197, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32235 , F 138, S 8, H M 580197, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28