LATERAL VERGARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Republica Argentina, 7
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LATERAL VERGARA SL
CIF B88445317
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 17/07/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO RESTAURACION LATERAL SL
VINCULACIONES DE LATERAL VERGARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LATERAL VERGARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO RESTAURACION LATERAL SL | Socio Unico | 09/09/2019 | 10/01/2022 |
Palazon Blanco Tomas | Apoderado | 01/12/2020 | 10/01/2022 |
Palazon Blanco Tomas | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 10/01/2022 |
Perez Arenas Eduardo | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 10/01/2022 |
Anatriello Marco | Representante | 09/09/2019 | 21/05/2021 |
ARCO BETA SL | Administrador Unico | 09/09/2019 | 21/05/2021 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 02/10/2019 | 01/12/2020 |
ACTOS BORME DE LATERAL VERGARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 107, S 8, H M 701617, I/A 5 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 107, S 8, H M 701617, I/A 5 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 107, S 8, H M 701617, I/A 4 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 107, S 8, H M 701617, I/A 4 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 107, S 8, H M 701617, I/A 4 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 105, S 8, H M 701617, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 105, S 8, H M 701617, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 104, S 8, H M 701617, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 101, S 8, H M 701617, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 101, S 8, H M 701617, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28