LATERAL A CASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Republica Argentina, 7
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LATERAL A CASA SL
CIF B87070355
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO RESTAURACION LATERAL SL
VINCULACIONES DE LATERAL A CASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LATERAL A CASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO RESTAURACION LATERAL SL | Socio Unico | 09/09/2014 | 05/01/2022 |
Palazon Blanco Tomas | Apoderado | 30/11/2020 | 05/01/2022 |
Palazon Blanco Tomas | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 05/01/2022 |
Perez Arenas Eduardo | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 05/01/2022 |
Anatriello Marco | Representante | 22/06/2017 | 21/05/2021 |
ARCO BETA SL | Administrador Unico | 22/06/2017 | 21/05/2021 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 09/09/2014 | 30/11/2020 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 30/11/2020 |
Antequera Soria Javier | Representante | 09/09/2014 | 22/06/2017 |
GRUPO RESTAURACION LATERAL SL | Administrador Unico | 09/09/2014 | 22/06/2017 |
ACTOS BORME DE LATERAL A CASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 148, S 8, H M 587085, I/A 9 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 148, S 8, H M 587085, I/A 9 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 148, S 8, H M 587085, I/A 8 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 148, S 8, H M 587085, I/A 8 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 148, S 8, H M 587085, I/A 8 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 146, S 8, H M 587085, I/A 7 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 146, S 8, H M 587085, I/A 7 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 145, S 8, H M 587085, I/A 6 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
- PLAZA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 144, S 8, H M 587085, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- AMPLIACION DEL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DOÑA MERCEDES MORALEDA GARCIA MEDIANTE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 2ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32617 , F 144, S 8, H M 587085, I/A 4 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28