LASIK CENTER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 10
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LASIK CENTER SA
CIF A82591728
Actividad Actividades de medicina general
Página Web www.lasikcenter.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Alvarez Lorenzo Concepcion Dunia
VINCULACIONES DE LASIK CENTER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASIK CENTER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Lorenzo Concepcion Dunia | Auditor | 28/05/2014 | 22/03/2023 |
Garcia Perez Marcos | Administrador Solidario | 06/03/2023 | 22/03/2023 |
Garcia Perez Marcos | Liquidador | 22/03/2023 | 22/03/2023 |
Murube Jimenez Eduardo | Administrador Solidario | 06/03/2023 | 22/03/2023 |
Bouza Gonzalo Eduardo | Consejero | 06/03/2023 | |
Castro Liebana Marta Eva De | Consejero | 06/03/2023 | |
Garcia Perez Marcos | Consejero | 06/03/2023 | |
Murube Del Castillo Juan Fernando | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2023 | |
Murube Del Castillo Juan Fernando | Presidente | 06/03/2023 | |
Murube Del Castillo Juan Fernando | Consejero | 06/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LASIK CENTER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 13, S 8, H M 253354, I/A 7 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 13, S 8, H M 253354, I/A 7 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 13, S 8, H M 253354, I/A 7 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 13, S 8, H M 253354, I/A 7 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 6 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
- Otras modificaciones estatutarias: APROBACION DE NUEVO TEXTO DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 6 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 6 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 6 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 5 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15155 , F 11, S 8, H M 253354, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28