LASH CROWD SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA JOSE BANUS - EDIFICIO MALAGA II L2E, PUERTO
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social LASH CROWD SL
CIF B93526788
Capital Social 153000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 26/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LASH CROWD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASH CROWD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kynaston Trotman Jennifer Louise | Liquidador | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
Kynaston Trotman Jennifer Louise | Administrador Unico | 20/04/2018 | 11/12/2020 |
Trezise Miriam Annabel | Socio Unico | 20/04/2018 | 11/12/2020 |
Penrose Kirsty Ann | Administrador Unico | 09/02/2017 | 20/04/2018 |
ACTOS BORME DE LASH CROWD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 216, S 8, H MA138061, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 216, S 8, H MA138061, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 216, S 8, H MA138061, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 216, S 8, H MA138061, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 216, S 8, H MA138061, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 153.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 137, S 8, H MA138061, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 137, S 8, H MA138061, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 137, S 8, H MA138061, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 137, S 8, H MA138061, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 137, S 8, H MA138061, I/A 1 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29