LASESA SOLAR III. 18 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LASESA SOLAR III. 18 SL
CIF B22320931
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 31/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Espinosa Balaca Manuel
Propietario SONNEDIX DIANA SL
VINCULACIONES DE LASESA SOLAR III. 18 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASESA SOLAR III. 18 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Unico | 02/11/2021 | 15/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 02/11/2021 | 15/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LASESA SOLAR III. 18 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 177, S 8, H M 754216, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 177, S 8, H M 754216, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 176, S 8, H M 754216, I/A 4 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 173, S 8, H M 754216, I/A 3 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
- C/ JENNER 3 - 4ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 173, S 8, H M 754216, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 173, S 8, H M 754216, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 173, S 8, H M 754216, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 155, S 8, H LO 14370, I/A 4 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-10-26
- C/ POETA PRUDENCIO 9 BAJO (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 155, S 8, H LO 14370, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-26