LASERESCALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Foro Romano, 28
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social LASERESCALA SL
CIF B14983969
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 28/10/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE LASERESCALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASERESCALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 02/11/2017 | 19/03/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 02/11/2017 | 19/03/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 02/11/2017 | 19/03/2018 |
LASER 2000 MEDICA SL | Socio Unico | 27/09/2017 | 02/11/2017 |
Millan Cortes Salvador | Administrador Unico | 31/10/2013 | 02/11/2017 |
Millan Cortes Salvador | Socio Unico | 31/10/2013 | 27/09/2017 |
ACTOS BORME DE LASERESCALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 53, S 8, H CO 33943, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 53, S 8, H CO 33943, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-14
- C/ JOSE CRUZ CONDE 28 BAJO (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 52, S 8, H CO 33943, I/A 2 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 51, S 8, H CO 33943, I/A 1 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 51, S 8, H CO 33943, I/A 1 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-14