LASER INTEGRAL MEDICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enramadilla, 8
Código Postal 41006
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LASER INTEGRAL MEDICO SL
CIF B93308062
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 29/01/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE LASER INTEGRAL MEDICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASER INTEGRAL MEDICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Unico | 04/02/2014 | 23/10/2017 |
LASER 2000 MEDIA SL | Socio Unico | 11/09/2017 | 23/10/2017 |
ACTOS BORME DE LASER INTEGRAL MEDICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 5 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 5 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Conforme al Articulo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, no existen obstáculos para la FUSION POR ABSORCION de la Sociedad de esta hoja, que será ABSORBIDA en unión de otra perteneciente a este Registro y otras más no pertenecientes a este Registro, por la denominada "UNIVERSAL LASER, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 4 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 63, S 8, H SE101923, I/A 3 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-41
- C/ ENRAMADILLA 8 - C.P. 41004 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 62, S 8, H SE101923, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. NACIONALIDAD Y DOMICILIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 62, S 8, H SE101923, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41