LAS ROZAS PEDROSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Boadilla-Majadahonda, Km. 8
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAS ROZAS PEDROSA SL
CIF B86779873
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 11/07/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LAS ROZAS PEDROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAS ROZAS PEDROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Fernandez Esteban | Administrador Mancomunado | 15/03/2021 | 10/08/2021 |
Aguilar Fernandez Esteban | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Mancomunado | 15/03/2021 | 10/08/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Unico | 12/07/2013 | 15/03/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Socio Unico | 12/07/2013 | 15/03/2021 |
ACTOS BORME DE LAS ROZAS PEDROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
- LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CERVEZA, ASI COMO LA FABRICACION, ELABORACION, DESTILACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O NO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- CTRA DE MAJADAHONDA Km 8 (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Artículo de los estatutos: 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 97, S 8, H M 560051, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28