LAS PERDICES INTERNATIONAL DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Perdices, 21
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAS PERDICES INTERNATIONAL DEVELOPMENT SL
CIF B92408467
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/02/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAS PERDICES INTERNATIONAL DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAS PERDICES INTERNATIONAL DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Belmonte Oscar Javier | Liquidador | 15/12/2023 | 15/12/2023 |
Ramos Dominguez Pablo | Administrador Solidario | 26/10/2010 | 15/12/2023 |
Ramos June Emily | Administrador Solidario | 26/10/2010 | 15/12/2023 |
Ramos Dominguez Pablo | Administrador Unico | 26/10/2010 |
ACTOS BORME DE LAS PERDICES INTERNATIONAL DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 4 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
- C/ LAS PERDICES 21 - CASA 3, TORREBLANCA DEL SOL (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 3 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 2 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 2128, F 165, S 8, H MA 60704, I/A 2 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29