LAS GOLONDRINAS NORUEGAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALFONSO XIII - EDF. TERMINAL, 1º-3
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social LAS GOLONDRINAS NORUEGAS SL
CIF B93139178
Capital Social 627440.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ing Mosness & Mosness As
VINCULACIONES DE LAS GOLONDRINAS NORUEGAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAS GOLONDRINAS NORUEGAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES S. E. NORLING SL | Administrador Unico | 22/07/2011 | 20/04/2017 |
Ing Mosness & Mosness As | Socio Unico | 04/11/2011 | 20/04/2017 |
Ing Mosness & Mosness As | Socio único | 20/04/2017 | |
Norling Andersson Agneta Marta | Liquidador | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
Norling Andersson Agneta Marta | Socio Unico | 22/07/2011 | 04/11/2011 |
ACTOS BORME DE LAS GOLONDRINAS NORUEGAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Capital Anterior: | 540.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 87.440,00 | Euros |
Capital Actual: | 627.440,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-29
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 536.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 540.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 15.328,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 28, S 8, H MA110161, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 27, S 8, H MA110161, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 26, S 8, H MA110161, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 26, S 8, H MA110161, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29
Dirección:C/ ALFONSO XIII - EDF. TERMINAL, 1º-3 (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:12/07/11
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La promoción inmobiliaria comprendiendo la adquisición de terrenos, su urbanización y la construcción de viviendas y edificios de todo tipo y la administración y arrendamientos de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 26, S 8, H MA110161, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29