LAS ADELFAS BEACH CLUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MAQUINARIA 4 1º 6
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social LAS ADELFAS BEACH CLUB SL
CIF B57534075
Capital Social 205000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/11/2007
VINCULACIONES DE LAS ADELFAS BEACH CLUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAS ADELFAS BEACH CLUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grafe Julia | Apoderado | 13/06/2013 | 12/06/2017 |
Welters Hans Dieter | Liquidador | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
Welters Hans Dieter | Administrador Unico | 12/06/2017 | |
Slobodova Miroslava | Apoderado | 15/09/2010 | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE LAS ADELFAS BEACH CLUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 78, S 8, H PM 60448, I/A 10 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 78, S 8, H PM 60448, I/A 10 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 78, S 8, H PM 60448, I/A 10 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 78, S 8, H PM 60448, I/A 10 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-07
Capital Anterior: | 1.473.400,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.268.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 205.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 77, S 8, H PM 60448, I/A 9 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-07
- C/ MAQUINARIA 4 1º 6 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 77, S 8, H PM 60448, I/A 8 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-07
Capital Anterior: | 1.389.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 84.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.473.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 77, S 8, H PM 60448, I/A 7 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 29, S 8, H PM 60448, I/A 6 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 29, S 8, H PM 60448, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-07