LARRAUN EXPEDITION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Iparralde, 48
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LARRAUN EXPEDITION SL
CIF B75052050
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 22/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Viana Perez Francisco Javier
VINCULACIONES DE LARRAUN EXPEDITION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LARRAUN EXPEDITION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabriada Gomez Maria Belen | Apoderado | 25/03/2014 | 16/01/2017 |
Mendoza Berrio Jose Maria | Apoderado | 19/12/2012 | 16/01/2017 |
Viana Perez Francisco Javier | Administrador Unico | 31/10/2011 | 16/01/2017 |
Viana Perez Francisco Javier | Socio Unico | 13/01/2017 | 16/01/2017 |
Viana Perez Francisco Javier | Liquidador | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Mendoza Berrio Jose Maria | Socio Unico | 30/08/2011 | 31/10/2011 |
Mendoza Berrio Jose Maria | Administrador Unico | 30/08/2011 | 31/10/2011 |
ACTOS BORME DE LARRAUN EXPEDITION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 7 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 138, S 8, H SS 33824, I/A 6 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20
- Constituye su objeto social.- La prestación de servicios de transportes de mercancías y agencia de transporte, transitario y almacenista distribuidor.- La venta al por menor y al por mayor de productos petrolíferos para el transporte y en particular gasóleo.- El arrendamiento de vehículos.- Las acti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 137, S 8, H SS 33824, I/A 5 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 137, S 8, H SS 33824, I/A 4 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 137, S 8, H SS 33824, I/A 3 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 137, S 8, H SS 33824, I/A 2 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20