LANTER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tetuan, 30
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social LANTER SA
CIF A58417890
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LANTER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANTER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alemany Marti Ines | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 14/02/2017 |
Alemany Zaragoza Julian Alvaro | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 14/02/2017 |
Alemany Zaragoza Julian Alvaro | Liquidador | 14/02/2017 | 14/02/2017 |
ACTOS BORME DE LANTER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22469 , F 172, S 8, H B 37486, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22469 , F 172, S 8, H B 37486, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22469 , F 172, S 8, H B 37486, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22469 , F 172, S 8, H B 37486, I/A 8 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22469 , F 172, S 8, H B 37486, I/A 8 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08